de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Max
Arnold
dodis.ch/P22255
* 1909
† 1998
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
VIAF
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
22.9.1975-30.11.1975
Mitglied
Nationalrat
1947-1974
Generalsekretär
Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
3.12.1951-28.11.1971
Mitglied
Nationalrat
6.1970...
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
...1964...
Präsident
Nationalrat/Sicherheitspolitische Kommission
1963...
Mitglied
Nationalrat/Sicherheitspolitische Kommission
1954-1959
Vizepräsident
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
1935-1948
Vorstandsmitglied
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
1938-1940
Mitglied
Zürich/Stadtrat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente