Rudolf Holsti
dodis.ch/P23079Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
Delegierter | Völkerbund | ||
7.10.1936-16.11.1938 | Aussenminister | Finnland/Regierung | |
28.4.1919-2.6.1922 | Aussenminister | Finnland/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
Delegierter | Völkerbund | ||
7.10.1936-16.11.1938 | Aussenminister | Finnland/Regierung | |
28.4.1919-2.6.1922 | Aussenminister | Finnland/Regierung |