Elisabeth Kopp
dodis.ch/P23661* 16.12.1936
† 7.4.2023
1 / 2
Namensvariante
Iklé Elisabeth • Kopp-Iklé Elisabeth • Iklé Anna ElisabethGeschlecht
weiblichReferenzland
Beschäftigung
PolitikerinVerknüpfungen zu anderen Personen
1 / 2
Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
2.10.1984-12.1.1989 | Mitglied | Bundesrat | |
10.1984-12.1.1989 | Chefin | Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement | |
26.11.1979–2.10.1984 | Mitglied | Nationalrat |