de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Thomas
Borer
dodis.ch/P24225
* 29.7.1957
Basel
+
Paraphe
BT (...1990–1991...)
•
BTO
+
Namensvariante
Borer T. G.
•
Borer Thomas Gustav
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Hauptsprache
Deutsch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Eintritt EDA
1987
Austritt EDA
2002
Wikidata
2422579
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1999-2002
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Berlin
23.10.1996–31.3.1999
Chef
EDA/Task Force Schweiz – Zweiter Weltkrieg
1995–1996
Stellvertretender Generalsekretär
EDA/Generalsekretariat
1993–1994
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Washington
1990–1993
Diplomatischer Mitarbeiter
EDA/Direktion für Völkerrecht/Sektion Völkerrecht
1992...
Mitglied
Arbeitsgruppe Neutralität
1991...
Mitglied
Studiengruppe des EDA zu Fragen der schweizerischen Neutralität
17.9.1990–25.11.1990
Botschaftssekretär
Mission der Schweiz bei der UNO in New York
1988-1989
Praktikant im diplomatischen Dienst
Schweizerische Botschaft in Lagos
1987–1989
Praktikant im diplomatischen Dienst
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente