de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Henri
Pasteur
dodis.ch/P2436
* 9.6.1882
Bern
† 2.1959
1 / 2
keyboard_arrow_right
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Handelsdiplom
Militärischer Grad
Leutnant
+
Eintritt BV
7.1900
Eintritt EDA
1905
Austritt EDA
31.5.1948
+
Konfession
reformiert
Alle einblenden
+
1 / 2
keyboard_arrow_right
Funktionen
7
Karriere
7x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1947-31.12.1948
Inspektor
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1919-31.12.1946
Kanzleisekretär
Eidgenössisches Politisches Departement
10.12.1906-31.12.1918
Sachbearbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1905-9.12.1906
Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1903-1905
Sachbearbeiter
Schweizerische Bundesbahnen
1899-1903
Mitarbeiter
Jura-Simplon-Bahn-Gesellschaft
1898-1899
Praktikant
Jura-Simplon-Bahn-Gesellschaft
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente