de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Henri
Charles
dodis.ch/P2488
* 15.11.1894
Paris
+
Paraphe
ZG (1945)
+
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Italienisch
•
Englisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Militärischer Grad
Korporal
Beschäftigung des Vaters
Architekt
Eintritt EDA
30.10.1916
Austritt EDA
31.12.1956
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
8.5.1946-7.1.1956
Generalkonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Lyon
1.1.1943-7.5.1946
Generalkonsul
Eidgenössisches Politisches Departement
16.7.1937-31.12.1942
Konsul
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1934-15.7.1937
Vizekonsul
Eidgenössisches Politisches Departement
1.11.1930-31.12.1931
Kanzleisekretär
Eidgenössisches Politisches Departement
22.1.1922-31.10.1930
Kanzleisekretär
Schweizer Vertretung in Belgien
25.4.1921-22.1.1922
Mitarbeiter
Schweizer Vertretung in Belgien
1912-1914
Student
Ecole des Beaux-Arts Paris
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente