de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Bruno
Kreisky
dodis.ch/P2507
* 22.1.1911
Wien
† 29.7.1990
Wien
Geschlecht
männlich
Referenzland
Österreich
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
GND
Helveticat
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q44517
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
8.6.1956-30.9.1983
Mitglied
Österreich/Parlament/Nationalrat
20.4.1970–24.5.1983
Kanzler
Österreich/Regierung
31.5.1977-8.6.1977
Minister
Österreich/Bundesministerium für Landesverteidigung
4.2.1971-8.2.1971
Minister
Österreich/Bundesministerium für Landesverteidigung
27.3.1963-19.4.1966
Aussenminister
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
11.4.1961-20.11.1962
Aussenminister
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
16.7.1959-11.4.1961
Aussenminister
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
2.4.1953-16.7.1959
Staatssekretär
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente