de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ulrich
Zimmerli
dodis.ch/P25320
* 2.7.1942
Thun
1 / 5
keyboard_arrow_right
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
Bern
+
Beschäftigung
Politiker
•
Jurist
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Weitere Informationen
GND
AfA
Elites suisses
Helveticat
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q23062769
Alle einblenden
+
1 / 5
keyboard_arrow_right
Funktionen
12
Karriere
12x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2000–2007
Mitglied
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften/Vorstand
...1987–2002
Mitglied
Schweizerische Volkspartei
8.6.1998–5.12.1999
Mitglied
Ständerat/Kommission für Rechtsfragen
4.12.1995–5.12.1999
Mitglied
Ständerat/Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
30.11.1987–5.12.1999
Mitglied
Ständerat
1.12.1997–29.11.1998
Präsident
Ständerat
1992–1993
Präsident
Ständerat/Kommission für Rechtsfragen
...1992...
Mitglied
Expertenkommission «Grenzpolizeiliche Personenkontrolle»
1989–1990
Mitglied
PUK Vorkommnisse im EJPD
1986–1988
Präsident
Schweizerischer Juristenverein
1983–1985
Vorstandsmitglied
Schweizerischer Juristenverein
...1980...
Mitglied
Rekurskommission für ausländische Entschädigungen
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente