de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Georges
Bidault
dodis.ch/P262
* 1899
† 1983
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
GND
Helveticat
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q312026
Funktionen
17
Karriere
17x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Leitender Mitarbeiter
Organisation Armée Secrète
Präsident
France/Conseil national de la résistance
26.6.1953-14.6.1954
Aussenminister
Frankreich/Aussenministerium
7.1.1953-21.5.1953
Aussenminister
Frankreich/Aussenministerium
18.1.1952-29.2.1952
Verteidigungsminister
Frankreich/Verteidigungsministerium
8.8.1951-8.1.1952
Vice-Président du Conseil
Frankreich/Regierung
9.3.1951-10.7.1951
Vice-Président du Conseil
Frankreich/Regierung
30.6.1950-4.7.1950
Vice-Président du Conseil
Frankreich/Regierung
28.10.1949-24.6.1950
Premierminister
Frankreich/Regierung
24.11.1947-19.7.1948
Aussenminister
Frankreich/Aussenministerium
1946-1947
Staatschef
Andorra/Staat
24.10.1947-19.11.1947
Aussenminister
Frankreich/Aussenministerium
22.1.1947-22.10.1947
Aussenminister
Frankreich/Aussenministerium
24.6.1946-28.11.1946
Premierminister
Frankreich/Regierung
26.1.1946-12.6.1946
Aussenminister
Frankreich/Aussenministerium
20.11.1945-20.1.1946
Aussenminister
France/Gouvernement provisoire de la République
10.9.1944-16.11.1945
Aussenminister
France/Gouvernement provisoire de la République
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente