de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Emile
Collet
dodis.ch/P2652
* 7.3.1886
Yverdon
† 12.1967
Zivilstand bei Eintritt
verheiratet
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Italienisch
•
Englisch
+
Beschäftigung
Diplomat
•
Beamter
+
Titel / Ausbildung
Maturität
•
Berufslehre
Militärischer Grad
Hauptmann
Eintritt BV
15.5.1903
Eintritt EDA
20.4.1921
Austritt EDA
31.12.1950
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1922
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
31.1.1947-14.1.1950
Konsul
Schweizerisches Konsulat in Toulouse
1.3.1946-28.2.1947
Konsul
Schweizerisches Konsulat in Nancy
28.11.1945-28.2.1946
Vizekonsul
Schweizerisches Konsulat in Nancy
1.12.1943-31.12.1944
Kanzleisekretär
Eidgenössisches Politisches Departement
1.10.1929-30.11.1943
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Nancy
12.8.1929-30.9.1929
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Dijon
29.5.1929-11.8.1929
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Nantes
1.11.1926-28.5.1929
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Besançon
29.2.1924-1.1.1929
Verweser
Schweizerisches Konsulat in Algier
20.4.1921-31.10.1926
Kanzleisekretär
Schweizerisches Konsulat in Algier
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente