de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Charles-Albert
Wetterwald
dodis.ch/P2684
* 12.9.1916
La Spezia
† 1999
+
Paraphe
WW
+
Namensvariante
Wetterwald Charles-Albert Gaspard
•
Wetterwald Gaspard
•
Wetterwald Caspar
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Hauptsprache
Französisch
Beschäftigung
Diplomat
Eintritt EDA
1.11.1942
Weitere Informationen
GND
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
15
Karriere
15x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
21.6.1978-30.9.1981
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Lissabon
30.9.1975-1.1.1978
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Teheran
1.1.1965-1974...
Chef
EDA/Politische Direktion/Protokoll
...5.1974...
Mitglied
EPD/Arbeitsgruppe Florian
1.9.1964-31.12.1964
Chef a.i.
EPD/Protokoll
1963-1964
Adjunkt
Eidgenössisches Politisches Departement
1.4.1963-31.8.1964
Stellvertreter des Chefs
EPD/Protokoll
16.5.1961-1962...
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Guatemala
26.1.1958-20.4.1961
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Warschau
1.1.1955-1957...
Adjunkt
EPD/Abteilung für Internationale Organisationen
2.4.1953-1954
Jurist
EPD/Abteilung für Internationale Organisationen
1950-1952
Gesandtschaftssekretär
Schweizerische Gesandtschaft in Paris
3.4.1948...
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Mailand
1.1.1946...
Gesandtschaftsattaché
Eidgenössisches Politisches Departement
28.1.1943...
Attaché
EPD/Abteilung für fremde Interessen
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente