de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Roger-Étienne
Campiche
dodis.ch/P2687
* 29.1.1919
Genf
† 29.8.1989
+
Paraphe
CR
•
HW
•
CA (...1981...)
+
Namensvariante
Campiche Roger
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Spanisch
•
Englisch
•
Portugiesisch
+
Beschäftigung
Diplomat
•
Jurist
+
Militärischer Grad
Kein Dienst
Eintritt EDA
25.1.1943
Austritt EDA
31.1.1984
Alle einblenden
+
Funktionen
19
Karriere
19x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.12.1983–31.1.1984
Diplomatischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
3.9.1979–1.12.1983
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Warschau
1.7.1976–27.6.1979
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Dakar
13.7.1973–30.6.1976
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Asunción
12.7.1973–30.6.1976
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Montevideo
8.8.1969–12.7.1973
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Rom
6.1970
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Rom
1967–7.8.1969
Sektionschef
EPD/Abteilung für Verwaltungsangelegenheiten/Personalsektion
23.6.1964–1966
Sektionschef
EDA/Staatssekretariat/Politische Direktion/Politische Abteilung II/Dienst für Fremde Interessen
14.10.1960–22.6.1964
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Caracas
8.4.1958–28.9.1960
Botschaftssekretär
Schweizer Delegation bei der OECD
22.11.1953–8.4.1958
Gesandtschaftssekretär
Schweizerische Gesandtschaft in Lissabon
1952–1953
Stellvertreter des Chefs
EPD/Abteilung für Politische Angelegenheiten/Protokoll
5.1.1950–31.12.1951
Gesandtschaftsattaché
EPD/Abteilung für Politische Angelegenheiten/Protokoll
28.10.1946–4.1.1950
Gesandtschaftsattaché
Schweizerische Gesandtschaft in Budapest
1.6.1945–27.10.1946
Gesandtschaftsattaché
Eidgenössisches Politisches Departement
25.1.1943–31.5.1945
Attaché
EPD/Abteilung für fremde Interessen
1940–1942
Mitarbeiter
Genf/Volkswirtschaftsdepartement
1938–1942
Student
Universität Genf
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente