de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Jean
Ziegler
dodis.ch/P27154
* 19.4.1934
Thun
+
Namensvariante
Ziegler Hans
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
+
Beschäftigung
Politiker
•
Wissenschaftler
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Verknüpfungen zu anderen Personen
gemeinsam in Ausbildung mit
Jagmetti Carlo
•
Deuber Ziegler Erica
ist verheiratet mit
Ziegler Jean
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
ETH-Bibliothek
parl.ch
HFLS
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q123706
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
...1990–1999
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
30.11.1987–5.12.1999
Mitglied
Nationalrat
4.12.1967–7.11.1983
Mitglied
Nationalrat
...1978–1979...
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
...1972...
Mitglied
Nationalrat/Aussenwirtschaftskommission
...1971...
Mitglied
Comité suisse d'aide au peuple bengalais
Mitglied
Sozialdemokratische Partei der Schweiz
1968...
Vizepräsident
Parlamentarische Gruppe für die Beziehungen zu den Entwicklungsländern
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente