de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Jean-Denis
Grandjean
dodis.ch/P2727
* 5.4.1915
Delémont
† 17.4.1977
+
Paraphe
Gd
•
Gj
+
Namensvariante
Grandjean Denis
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Englisch
+
Beschäftigung
Diplomat
+
Titel / Ausbildung
Dr. rer. pol.
Militärischer Grad
Wachtmeister
Beschäftigung des Vaters
Jurist
Eintritt EDA
6.3.1944
Alle einblenden
+
Funktionen
16
Karriere
16x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
28.1.1975-4.7.1976
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Prag
19.3.1973-6.12.1974
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Ankara
27.12.1968-19.1.1973
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Algier
...1967...
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in London
1965-1966
Adjunkt
Europäische Freihandelsassoziation
...3.1966
Stellvertretender Leiter
Schweizerische Delegation bei der Europäischen Freihandels-Assoziation
1964
Botschaftsrat
Europäische Freihandelsassoziation
24.4.1961-1963
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Washington
1961
Chef
EDA/Politische Direktion/Politische Dokumentation auf EDV
1957-1960
Botschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Teheran
1955-1956
Gesandtschaftssekretär
Büro des Schweizerischen Beobachters bei der UNO
1952-1954
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in New York
1950-1951
Jurist
EPD/Abteilung für Internationale Organisationen
1.1.1947...
Sekretär
Eidgenössisches Politisches Departement
20.4.1945-15.7.1945
Student
Universität Freiburg
5.11.1937-15.7.1939
Student
Universität Neuenburg
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente