de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Paul
Gottret
dodis.ch/P2737
* 22.10.1918
Veyrier
† 1992
1 / 2
keyboard_arrow_right
+
Paraphe
GT (...1970-1973...)
+
Namensvariante
Gottret Paul-Charles
•
Gottret Paul-Edouard
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Hauptsprache
Französisch
Beschäftigung
Diplomat
•
Beamter
Eintritt BV
19.11.1942
Eintritt EDA
1.10.1945
Alle einblenden
+
1 / 2
keyboard_arrow_right
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
7.4.1979-31.10.1983
Botschafter
Schweizerische Botschaft in Den Haag
1974
Exekutivsekretär
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
1.1.1962-1974
Adjunkt
Eidgenössisches Politisches Departement
1970-1973...
Sektionschef
EPD/Politischer Dokumentationsdienst
...1963-1969...
Chef
Genf/Kantonaler Protokoll- und Informationsdienst
2.10.1957-31.12.1957
Gesandtschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Ankara
1952...
Gesandtschaftssekretär
Schweizerische Botschaft in Paris
1950-1952
Jurist
EPD/Abteilung für Internationale Organisationen
1948
Jurist
EPD/Rechtswesen, Finanz- und Verkehrsangelegenheiten
1.1.1947...
Jurist
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente