de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Walter
Ackermann
dodis.ch/P2772
* 15.11.1890
Herisau
† 31.1.1969
Herisau
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
2264104
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
...1959...
Mitglied
Ständerat/Geschäftsprüfungskommission
22.12.1959...
Mitglied
Ständerat/Sicherheitspolitische Kommission
14.12.1955-11.6.1958
Präsident
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
12.6.1952-11.6.1958
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
1951...
Mitglied des Bankauschusses der SNB
Schweizerische Nationalbank
1947...
Mitglied des Bankrates
Schweizerische Nationalbank
12.1946-12.1947
Präsident
Ständerat
28.6.1946...
Mitglied
Ständerat/Aussenwirtschaftskommission
...18.12.1945
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
12.1935–12.1936
Mitglied
Bundesversammlung/Radikal-demokratische Fraktion
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente