Keith Jacka Holyoake
dodis.ch/P27882Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.10.1977-25.10.1980 | Generalgouverneur | Neuseeland/Staat | |
26.11.1960-7.2.1972 | Premierminister | Neuseeland/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.10.1977-25.10.1980 | Generalgouverneur | Neuseeland/Staat | |
26.11.1960-7.2.1972 | Premierminister | Neuseeland/Regierung |