de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
René
Rhinow
dodis.ch/P28031
* 29.12.1942
Basel
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
+
Beschäftigung
Politiker
•
Jurist
+
Titel / Ausbildung
Dr. iur.
Militärischer Grad
Oberst
Wikidata
1699577
Alle einblenden
+
Funktionen
15
Karriere
15x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2001–2011
Präsident
Schweizerisches Rotes Kreuz
1982–2006
Professor
Universität Basel
30.11.1998–5.12.1999
Präsident
Ständerat
12.1991–5.12.1999
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
30.11.1987-5.12.1999
Mitglied
Ständerat
1.12.1997–29.11.1998
Mitglied
Ständerat/Kommission für Rechtsfragen
12.1994-12.1995
Präsident
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
1993...
Vizepräsident
Arbeitsgruppe Umsetzung Geschäftsverkehrsgesetz
...1993...
Delegationschef
Bundesversammlung/Parlamentarierdelegation bei der Interparlamentarischen Union
...1992–1993...
Präsident
Ständerat/Staatspolitische Kommission
1991...
Mitglied
Studiengruppe des EDA zu Fragen der schweizerischen Neutralität
...1991...
Mitglied
Ständerat/Geschäftsprüfungskommission
1989–1990
Mitglied
PUK Vorkommnisse im EJPD
1978–1981
Privatdozent
Universität Basel
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente