Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
19.12.1962-6.3.1968 | Aussenminister | Senegal/Regierung | |
4.4.1960-12.11.1962 | Aussenminister | Senegal/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
19.12.1962-6.3.1968 | Aussenminister | Senegal/Regierung | |
4.4.1960-12.11.1962 | Aussenminister | Senegal/Regierung |