de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Hermann
Obrecht
dodis.ch/P2865
* 26.3.1882
Grenchen
† 21.8.1940
Zürich
+
Namensvariante
Obrecht-Emch Hermann
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Brodbeck-Sandreuter Jacques
ist befreundet mit
Obrecht Hermann
•
Obrecht Karl
ist Kind von
Obrecht Hermann
•
Obrecht-Emch Lina
ist verheiratet mit
Obrecht Hermann
•
Kaech Arnold
ist Neffe von
Obrecht Hermann
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
4.4.1935-31.7.1940
Chef
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement
9.1938...
Präsident
Kommission für Kriegswirtschaftliche Angelegenheiten
1.1.1937-31.12.1937
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1.1.1936-31.12.1936
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
4.11.1936...
Präsident
Eidg. Expertenkommission für Wirtschaftsgesetzgebung
1927-1935
Verwaltungsratsmitglied
Schweizerischer Bankverein
1923-1935
Mitglied des Bankauschusses der SNB
Schweizerische Nationalbank
1909-1935
Mitglied des Bankrates
Schweizerische Nationalbank
1917-1933
Mitglied
Solothurn/Kantonsrat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente