Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1919 | Delegierter | Pariser Friedenskonferenz | |
30.10.1917-26.6.1919 | Premierminister | Italien/Regierung | |
18.6.1916-23.6.1919 | Innenminister | Italien/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1919 | Delegierter | Pariser Friedenskonferenz | |
30.10.1917-26.6.1919 | Premierminister | Italien/Regierung | |
18.6.1916-23.6.1919 | Innenminister | Italien/Regierung |