de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Walther
Bringolf
dodis.ch/P305
* 1.8.1895
Lörrach
† 24.3.1981
Schaffhausen
+
Namensvariante
Bringolf-Schaffhausen
•
Bringolf Walter
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
16
Karriere
16x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
...1976...
Ehrenpräsident
Amnesty International Schweiz
12.1925-11.1971
Mitglied
Nationalrat
Mitglied
Nationalrat/Geschäftsprüfungskommission
Mitglied
Nationalrat/Kommission für das Abkommen von Washington
1966-1969
Präsident
Schweizer Tibethilfe
1933–1968
Präsident
Schaffhausen/Stadt
...1967-1967...
Präsident
Schweizer Tibethilfe/Vorstand
1961-1962
Präsident
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
18.12.1961...
Mitglied
Nationalrat/Aussenwirtschaftskommission
16.12.1953-20.12.1955
Präsident
Nationalrat/Sicherheitspolitische Kommission
19.12.1951-20.12.1955
Mitglied
Nationalrat/Sicherheitspolitische Kommission
22.9.1947-12.1953
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
1945–1953
Präsident
Bundesversammlung/Sozialdemokratische Fraktion
14.6.1946-20.6.1950
Mitglied
Nationalrat/Sicherheitspolitische Kommission
1.10.1945...
Mitglied
Konsultative Kommission für die Prüfung der Satzung der Vereinten Nationen
5.6.1941-20.6.1945
Mitglied
Nationalrat/Aussenpolitische Kommission
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente