de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
René-Henry
Baumgartner
dodis.ch/P30955
* 8.10.1921
Denens
† 8.11.1974
+
Namensvariante
Baumgartner René-Henri
+
Zivilstand bei Eintritt
ledig
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Hauptsprache
Französisch
Weitere Sprachen
Deutsch
•
Italienisch
•
Englisch
+
Beschäftigung
Diplomat
•
Bankier
+
Titel / Ausbildung
Lic. rer. pol.
Militärischer Grad
Soldat
Beschäftigung des Vaters
Lehrer
Eintritt EDA
27.4.1942
Austritt EDA
8.11.1974
Alle einblenden
+
Funktionen
20
Karriere
20x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1974-8.11.1974
Botschaftsrat
Schweizerische Botschaft in Antananarivo
22.2.1972-8.11.1974
Geschäftsträger a.i.
Schweizerische Botschaft in Antananarivo
18.8.1968-21.2.1972
Konsularischer Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1968-17.8.1968
Konsul
Schweizerische Botschaft in Tunis
27.5.1963-31.12.1967
Vizekonsul
Schweizerische Botschaft in Tunis
1.1.1962-26.5.1963
Vizekonsul
Schweizerisches Generalkonsulat in Johannesburg
3.10.1960-31.12.1961
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Johannesburg
7.8.1960-1.10.1960
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Léopoldville
26.9.1959-6.8.1960
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Johannesburg
11.11.1958-4.4.1959
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Botschaft in Kairo
26.9.1956-29.8.1958
Kanzleiadjunkt
Schweizerisches Generalkonsulat in Damaskus
1.7.1955-23.9.1956
Sekretär
Eidgenössisches Politisches Departement
1.1.1954-1.7.1955
Kanzleiadjunkt
Schweizerische Gesandtschaft in London
1.1.1953-31.12.1953
Kanzleisekretär
Schweizerische Gesandtschaft in London
8.12.1951-31.12.1952
Sachbearbeiter
Schweizerische Gesandtschaft in London
22.2.1951-7.12.1951
Sachbearbeiter
Schweizerisches Konsulat in Nantes
16.2.1944-21.2.1951
Sachbearbeiter
Schweizerische Gesandtschaft in Beirut
27.4.1942-15.2.1944
Mitarbeiter
Eidgenössisches Politisches Departement
18.3.1941-28.6.1941
Mitarbeiter
Waadtländer Kantonalbank
21.3.1938-18.3.1941
Praktikant
Schweizerischer Bankverein
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente