Herman Jay Cohen
dodis.ch/P31659* 10.2.1932
Geschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
DiplomatFunktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
12.5.1989–26.2.1993 | Unterstaatssekretär | USA/Staatsdepartement | |
24.6.1977–21.7.1981 | Botschafter | USA/Ambassade à Dakar |