Anita Fetz
dodis.ch/P31684Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.12.2003–1.12.2019 | Mitglied | Ständerat | |
6.12.1999–30.11.2003 | Mitglied | Nationalrat | |
3.6.1985–31.12.1989 | Mitglied | Nationalrat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.12.2003–1.12.2019 | Mitglied | Ständerat | |
6.12.1999–30.11.2003 | Mitglied | Nationalrat | |
3.6.1985–31.12.1989 | Mitglied | Nationalrat |