de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Julius Kambarage
Nyerere
dodis.ch/P31963
* 13.4.1922
† 14.10.1999
London
+
Namensvariante
der Nation Vater
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Tansania
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q186525
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1995-1999
Vorsitzender
Süd Zentrum
1977–1999
Vorsitzender
Tansania/Partei der Revolution
1987-1990
Vorsitzender
Süd-Kommission
26.4.1964–27.10.1985
Präsident
Tansania/Staat
12.11.1984-18.7.1985
Vorsitzender
Organisation für Afrikanische Einheit
1965-1972
Minister
Tansania/Aussenministerium
9.12.1962–15.4.1964
Präsident
Tansania/Staat
1954
Gründer
Tansania/Tanganyika African National Union (TANU)
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente