de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Edouard
Drouyn de Lhuys
dodis.ch/P32356
* 19.11.1805
† 1.3.1881
+
Namensvariante
Drouyn de L'Huys Edouard
•
Drouyn de l'Huys Edouard
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Frankreich
Beschäftigung
Diplomat
•
Politiker
Weitere Informationen
GND
Escher
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q274294
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1850
1852
1854
1856
1858
1860
1862
1864
1866
1868
1870
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
26.1.1852–4.9.1870
Mitglied
Frankreich/Parlament
15.10.1862–1.9.1866
Aussenminister
Frankreich/Regierung
...1860...
Stellvertretender Aussenminister
Frankreich/Regierung
...1860...
Stellvertretender Minister
Frankreich/Aussenministerium
28.7.1852–7.5.1855
Aussenminister
Frankreich/Regierung
1849–1851
Botschafter
Frankreich/Botschaft in London
9.1.1851–24.1.1851
Aussenminister
Frankreich/Regierung
20.12.1848–2.6.1849
Aussenminister
Frankreich/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente