Victor Ruffy
dodis.ch/P32701Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.1.1869-31.12.1869 | Chef | Militärdepartement | |
6.12.1867-29.12.1869 | Mitglied | Bundesrat | |
1.1.1868-31.12.1868 | Chef | Finanzdepartement |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.1.1869-31.12.1869 | Chef | Militärdepartement | |
6.12.1867-29.12.1869 | Mitglied | Bundesrat | |
1.1.1868-31.12.1868 | Chef | Finanzdepartement |