de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Agostino
Depretis
dodis.ch/P33469
* 31.1.1813
† 29.7.1887
Geschlecht
männlich
Weitere Informationen
GND
Escher
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q356711
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1862
1864
1866
1868
1870
1872
1874
1876
1878
1880
1882
1884
1886
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
29.5.1881–29.7.1887
Premierminister
Italien/Regierung
25.11.1879–29.7.1887
Innenminister
Italien/Regierung
18.2.1861–29.7.1887
Mitglied
Italien/Parlament/Abgeordnetenkammer
4.4.1886–29.7.1886
Aussenminister
Italien/Regierung
29.6.1885–6.10.1885
Aussenminister
Italien/Regierung
19.12.1878–14.7.1879
Aussenminister
Italien/Regierung
26.12.1877–24.3.1878
Aussenminister
Italien/Regierung
25.3.1876–26.12.1877
Finanzminister
Italien/Regierung
17.2.1867–10.4.1867
Finanzminister
Italien/Regierung
20.6.1866–17.2.1867
Marineminister
Italien/Regierung
3.3.1862–8.12.1862
Minister für öffentliche Arbeiten
Italien/Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente