Giuseppe Herzog von Gualtieri Avarna
dodis.ch/P33911Namensvariante
Avarna Giuseppe Duc de Gualtieri • Avarna Giuseppe Duca di GualtieriGeschlecht
männlichReferenzland
Beschäftigung
DiplomatVerknüpfungen zu anderen Personen
Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.2.1904–24.5.1915 | Botschafter | Italien/Botschaft in Wien | |
25.8.1902–22.4.1904 | Minister | Italien/Botschaft in Bern |