Guido Fusinato
dodis.ch/P34588Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
15.6.1907–18.10.1907 | Delegierter | Zweite Haager Friedenskonferenz | |
29.5.1906–2.8.1906 | Minister für Kultus und Unterricht | Italien/Regierung |