de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Hjalmar
Branting
dodis.ch/P37113
* 23.10.1860
Stockholm
† 24.2.1925
Stockholm
Geschlecht
männlich
Verknüpfungen zu anderen Personen
Branting Georg
ist Kind von
Branting Hjalmar
Weitere Informationen
Lonsea
GND
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q53620
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1908-1925
Vorsitzender
Schweden/Sozialdemokratische Arbeiterpartei
1897-1925
Mitglied
Schweden/Erste Kammer
18.10.1924-24.1.1925
Premierminister
Schweden/Regierung
13.10.1921-19.4.1923
Premierminister
Schweden/Regierung
1920-1921
Delegierter
Völkerbund
10.3.1920-27.10.1920
Premierminister
Schweden/Regierung
1919
Delegierter
Pariser Friedenskonferenz
1889
Gründer
Schweden/Sozialdemokratische Arbeiterpartei
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente