Boun Oum
dodis.ch/P37187Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
13.12.1960-23.6.1962 | Premierminister | Laos/Regierung | |
25.3.1948-24.2.1950 | Premierminister | Laos/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
13.12.1960-23.6.1962 | Premierminister | Laos/Regierung | |
25.3.1948-24.2.1950 | Premierminister | Laos/Regierung |