Johan Jakob Albert Ehrensvärd
dodis.ch/P37230Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
11.6.1918-4.5.1934 | Minister | Schweden/Botschaft in Paris | |
3.9.1915–5.10.1918 | Minister | Schweden/Gesandtschaft in Bern |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
11.6.1918-4.5.1934 | Minister | Schweden/Botschaft in Paris | |
3.9.1915–5.10.1918 | Minister | Schweden/Gesandtschaft in Bern |