Hermann Greulich
dodis.ch/P37279Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.12.1908-8.11.1925 | Mitglied | Nationalrat | |
1.12.1902-3.12.1905 | Mitglied | Nationalrat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
7.12.1908-8.11.1925 | Mitglied | Nationalrat | |
1.12.1902-3.12.1905 | Mitglied | Nationalrat |