de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Fritz
Leutwiler
dodis.ch/P3832
* 30.7.1924
Baden
† 27.5.1997
Zumikon
+
Paraphe
Lw
+
Namensvariante
Leutwyler Fritz
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Bankier
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
ETH-Bibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q15810789
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1991–1997
Vizepräsident des Verwaltungsrates
Nestlé
1988–1992
Präsident des Verwaltungsrates
Asea Brown Boveri
1987–1991
Verwaltungsratsmitglied
Nestlé
1985–1988
Verwaltungsratsmitglied
Allgemeine Überwachungsgesellschaft
1.1982-12.1984
Präsident
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
...1984...
Beobachter
IWF/Interimskomitee
1.5.1974–31.12.1984
Vorsitzender
SNB/Direktorium
1.4.1968–31.12.1984
Generaldirektor
Schweizerische Nationalbank
1966–1968
Stellvertretender Direktor
SNB/III. Departement
1952–1966
Mitarbeiter
Schweizerische Nationalbank
1949–1952
Sekretär
Association pour une monnaie saine
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente