Augustinas Voldemaras
dodis.ch/P38596Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
17.12.1926-23.9.1929 | Premierminister | Litauen/Regierung | |
1918 | Aussenminister | Litauen/Regierung | |
11.11.1918-26.12.1918 | Premierminister | Litauen/Regierung |