de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Anthony
Eden
dodis.ch/P404
* 12.6.1897
Durham
† 14.1.1977
Salisbury
+
Namensvariante
Eden Sir Robert Anthony
•
Lord Avon
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Vereinigtes Königreich
Beschäftigung
Politiker
Weitere Informationen
Lonsea
GND
Helveticat
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q128995
Alle einblenden
+
Funktionen
11
Karriere
11x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
6.4.1955-9.1.1957
Premierminister
UK/Regierung
27.10.1951-5.4.1955
Aussenminister
UK/Aussenministerium
23.10.1954...
Unterzeichner
Pariser Verträge (1954)
26.5.1952...
Unterzeichner
Deutschland-Vertrag (1952)
7.5.1948-10.5.1948
Präsident
Haager Konferenz
23.5.1945-27.7.1945
Aussenminister
UK/Aussenministerium
17.7.1945-25.7.1945
Teilnehmer
Potsdamer Konferenz
23.12.1940-23.5.1945
Aussenminister
UK/Aussenministerium
10.5.1940-23.12.1940
Verteidigungsminister
UK/Kriegsamt
3.9.1939-10.5.1940
Minister für Dominion-Angelegenheiten
UK/Ministerium für die Dominien
28.5.1937-21.2.1938
Aussenminister
UK/Aussenministerium
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente