de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Pierre-Henri
Teitgen
dodis.ch/P4163
+
Namensvariante
Tristan
+
Geschlecht
Geschlecht
Verknüpfungen zu anderen Personen
Teitgen Paul-Marie
ist Geschwister von
Teitgen Pierre-Henri
Weitere Informationen
Huygens
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
26.6.1953-14.6.1954
Vice-Président du Conseil
Frankreich/Regierung
28.10.1949-24.6.1950
Informationsminister
Frankreich/Informationsministerium
27.7.1948-27.8.1948
Vice-Président du Conseil
Frankreich/Regierung
24.10.1947-19.11.1947
Wirtschaftsminister
Frankreich/Ministerium für nationale Wirtschaft
22.1.1947-22.10.1947
Vice-Président du Conseil
Frankreich/Regierung
24.6.1946-28.11.1946
Justizminister
Frankreich/Justizministerium
26.1.1946-12.6.1946
Justizminister
Frankreich/Justizministerium
21.11.1945-20.1.1946
Justizminister
France/Gouvernement provisoire de la République
31.5.1945-16.11.1945
Justizminister
France/Gouvernement provisoire de la République
1941...
Gründer
France/Combat-Empire
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente