Sangoulé Lamizana
dodis.ch/P41675Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.1.1966-25.11.1980 | Präsident | Burkina Faso/Staat | |
8.2.1974-7.7.1978 | Premierminister | Obervolta/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.1.1966-25.11.1980 | Präsident | Burkina Faso/Staat | |
8.2.1974-7.7.1978 | Premierminister | Obervolta/Regierung |