Robert Eugene Fritts
dodis.ch/P41810Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
28.7.1983-2.6.1986 | Botschafter | USA/Botschaft in Akkra | |
18.4.1974-18.6.1976 | Botschafter | USA/Botschaft in Kigali |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
28.7.1983-2.6.1986 | Botschafter | USA/Botschaft in Akkra | |
18.4.1974-18.6.1976 | Botschafter | USA/Botschaft in Kigali |