de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Joseph Adolph
Greenwald
dodis.ch/P42171
* 18.9.1918
Chicago
† 30.10.2000
Washington DC
+
Namensvariante
Greenwald Joseph A.
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) (1776...)
Weitere Informationen
FRUS
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Alle einblenden
+
Funktionen
6
Karriere
6x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
12.10.1972-28.1.1976
Botschafter
USA/Ständige Vertretung bei der EU
22.7.1969-12.10.1972
Botschafter
USA/Delegation bei der OECD
1965-1969
Stellvertretender Sekretär
USA/Staatsdepartement
1963-1965
Direktor
USA/Office of International Trade
1958-1963
Erster Sekretär
USA/Botschaft in London
1955-1958
Mitarbeiter
USA/Office of International Trade
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente