Oswaldo Lopez Arellano
dodis.ch/P42544* 30.6.1921
† 16.5.2010
Namensvariante
López Arellano Oswaldo EnriqueGeschlecht
männlichFunktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.12.1972-22.4.1975 | Präsident | Honduras/Staat | |
3.10.1963-7.6.1971 | Präsident | Honduras/Staat |