Rahmatalla Abdulla
dodis.ch/P42566Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
6.2.1969–25.11.1969 | Botschafter | Sudan/Botschaft in Paris | |
10.9.1963–4.9.1965 | Botschafter | Sudan/Botschaft in Paris |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
6.2.1969–25.11.1969 | Botschafter | Sudan/Botschaft in Paris | |
10.9.1963–4.9.1965 | Botschafter | Sudan/Botschaft in Paris |