de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Ulrich
Gadient
dodis.ch/P42680
* 24.7.1931
Chur
† 2.10.2016
Chur
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Heimatkanton
Graubünden
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Gadient Brigitta
ist Kind von
Gadient Ulrich
•
ist Kind von
Gadient Andreas
Weitere Informationen
HLS
GND
AfA
Elites suisses
Helveticat
VIAF
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
1509730
Alle einblenden
+
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1990–1996
Präsident des Verwaltungsrates
PTT/Generaldirektion
3.3.1980–22.1.1995
Mitglied
Ständerat
1994
Präsident
Ständerat/Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen
12.1991-12.1994
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
...1992–1994
Mitglied
Ständerat/Staatspolitische Kommission
...1991...
Mitglied
Ständerat/Aussenwirtschaftskommission
1989...
Mitglied
Expertengruppe zur Schuldenproblematik
3.1980-12.1985
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
26.11.1979–2.3.1980
Mitglied
Nationalrat
Mitglied
Schweizerische Volkspartei
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente