de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Dick
Marty
dodis.ch/P42708
* 7.1.1945
Sorengo
† 28.12.2023
+
Namensvariante
Marti Dick
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
•
Jurist
Weitere Informationen
GND
Elites suisses
Helveticat
parl.ch
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q123307
Alle einblenden
+
Funktionen
8
Karriere
8x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
2011–2017
Präsident
Interjurassische Versammlung
4.12.1995–4.12.2011
Mitglied
Ständerat
3.12.2007–10.12.2009
Präsident
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
28.11.2005–2.12.2007
Vizepräsident
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
23.6.1997–27.11.2005
Mitglied
Ständerat/Aussenpolitische Kommission
1989–1995
Berater
Tessin/Staatsrat
1975-1989
Staatsanwalt
Tessin/Staatsanwaltschaft
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente