Aleksander Alekseevič Soldatov
dodis.ch/P43030Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
15.1.1968-4.12.1970 | Botschafter | UdSSR/Botschaft in Havanna | |
11.1.1960-25.1.1966 | Botschafter | UdSSR/Botschaft in London |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
15.1.1968-4.12.1970 | Botschafter | UdSSR/Botschaft in Havanna | |
11.1.1960-25.1.1966 | Botschafter | UdSSR/Botschaft in London |