Philip Harold Trezise
dodis.ch/P45496Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
8.7.1969-27.11.1971 | Assistierender Staatssekretär | USA/Staatsdepartement | |
26.10.1965-7.7.1969 | Botschafter | USA/Delegation bei der OECD |