de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Willy
Suter
dodis.ch/P45538
* 6.2.1899
Luzern
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Diplomat
Funktionen
9
Karriere
9x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1954-31.12.1964
Kanzleisekretär
EPD/Abteilung für Politische Angelegenheiten
1.1.1946-31.12.1953
Sachbearbeiter
EPD/Abteilung für Politische Angelegenheiten
1.9.1939-31.12.1945
Sachbearbeiter
EPD/Abteilung für Auswärtiges
1.3.1937-31.8.1939
Kanzlist
Eidgenössisches Politisches Departement
28.12.1934-9.6.1935
Kanzlist
Schweizerisches Konsulat in Denver
6.8.1934-27.12.1934
Kanzlist
Schweizerisches Konsulat in Havanna
7.4.1930-5.8.1934
Sekretär
Schweizerisches Konsulat in Bogotá
13.1.1930-6.4.1930
Sekretär
Schweizerisches Konsulat in Besançon
1.10.1929-12.1.1930
Praktikant
Eidgenössisches Politisches Departement
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente