Egidio Ortona
dodis.ch/P45577Geschlecht
GeschlechtFunktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
11.6.1967-8.7.1975 | Botschafter | Italien/Botschaft in Washington | |
15.9.1966-10.6.1967 | Generalsekretär | Italien/Aussenministerium |